Vorsitzender |
Oberbürgermeister Gunter Czisch | | Vorsitzender | Vorsitzender | 29.02.2016 | | von 29.02.2016 |
Oberbürgermeister Ivo Gönner | | Vorsitzender | Vorsitzender | | 29.02.2016 | bis 29.02.2016 |
FWG-Fraktion |
Stadtrat Reinhold Eichhorn | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.09.2014 | | von 24.09.2014 |
Stadträtin Dr. Gisela Kochs | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.09.2014 | | von 24.09.2014 |
Stadtrat Reinhard Kuntz | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.09.2014 | | von 24.09.2014 |
CDU-Fraktion |
Stadträtin Dr. Karin Graf | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.09.2014 | | von 24.09.2014 |
Stadträtin Barbara Münch | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.09.2014 | | von 24.09.2014 |
Stadtrat Dr. Hans-Walter Roth | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.09.2014 | | von 24.09.2014 |
SPD-Fraktion |
Stadträtin Malika Mangold | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.09.2014 | 16.12.2015 | von 24.09.2014 bis 16.12.2015 |
Stadtrat Georgios Giannopoulos | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 16.12.2015 | 14.07.2019 | von 16.12.2015 bis 14.07.2019 |