Vorsitzender |
Oberbürgermeister Martin Ansbacher | | Vorsitzender | Vorsitzender | 01.03.2024 | 21.07.2024 | von 01.03.2024 bis 21.07.2024 |
Oberbürgermeister Gunter Czisch | | Vorsitzender | Vorsitzender | | 29.02.2024 | bis 29.02.2024 |
Vertretung des Ulmer Gemeinderats |
Stadträtin Julia Emmerich-Mies | GRÜNE-Fraktion | GRÜNE-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.09.2019 | 21.07.2024 | von 18.09.2019 bis 21.07.2024 |
Stadtrat Michael Joukov-Schwelling | GRÜNE-Fraktion | GRÜNE-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.09.2019 | 14.07.2021 | von 18.09.2019 bis 14.07.2021 |
Stadtrat Ulrich Metzger | GRÜNE-Fraktion | GRÜNE-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.09.2019 | 21.07.2024 | von 18.09.2019 bis 21.07.2024 |
Stadträtin Sigrid Räkel-Rehner | GRÜNE-Fraktion | GRÜNE-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.09.2019 | 21.07.2024 | von 18.09.2019 bis 21.07.2024 |
Stadträtin Banu Cengiz Öner | GRÜNE-Fraktion | GRÜNE-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 14.07.2021 | 21.07.2024 | von 14.07.2021 bis 21.07.2024 |
Stadträtin Dr. Gisela Kochs | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.09.2019 | 21.07.2024 | von 18.09.2019 bis 21.07.2024 |
Stadträtin Helga Malischewski | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.09.2019 | 17.07.2024 | von 18.09.2019 bis 17.07.2024 |
Stadtrat Norbert Nolle | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.09.2019 | 21.07.2024 | von 18.09.2019 bis 21.07.2024 |
Stadträtin Barbara Münch | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.09.2019 | 21.07.2024 | von 18.09.2019 bis 21.07.2024 |
Stadtrat Dr. Hans-Walter Roth | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.09.2019 | 21.07.2024 | von 18.09.2019 bis 21.07.2024 |
Stadträtin Dr. Dagmar Engels | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.09.2019 | 17.07.2024 | von 18.09.2019 bis 17.07.2024 |
Stadtrat Dr. Haydar Süslü | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.09.2019 | 21.07.2024 | von 18.09.2019 bis 21.07.2024 |
Stadtrat Ralf Milde | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.09.2019 | 21.07.2024 | von 18.09.2019 bis 21.07.2024 |
sachkundiges Mitglied |
Gülden Düzel | | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.2019 | 21.07.2024 | von 01.10.2019 bis 21.07.2024 |
Israfil Polat | | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.2019 | 17.12.2019 | von 01.10.2019 bis 17.12.2019 |
Prof. Dr. Wolfgang Janni | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 16.10.2019 | 21.07.2024 | von 16.10.2019 bis 21.07.2024 |
Samira Nakhaeizadeh | | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.2019 | 21.07.2024 | von 01.10.2019 bis 21.07.2024 |
Roman Pfeifle | | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.2019 | 21.07.2024 | von 01.10.2019 bis 21.07.2024 |
Amer Alabdallah | | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 16.10.2019 | 21.07.2024 | von 16.10.2019 bis 21.07.2024 |
Omer Sehic | | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.2019 | 21.07.2024 | von 01.10.2019 bis 21.07.2024 |
Nathalie Rieutort | | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.2019 | 21.07.2024 | von 01.10.2019 bis 21.07.2024 |
von den Fraktionen benannt |
Dzenis Drinjak | von den Fraktionen benannt | von den Fraktionen benannt ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 29.03.2023 | 21.09.2023 | von 29.03.2023 bis 21.09.2023 |
Dr. Mohammed Elsharkawi | von den Fraktionen benannt | von den Fraktionen benannt ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | 21.07.2024 | bis 21.07.2024 |
Dr. Olga Gerdes | von den Fraktionen benannt | von den Fraktionen benannt ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 29.03.2023 | 21.07.2024 | von 29.03.2023 bis 21.07.2024 |
Lydia Hahn | von den Fraktionen benannt | von den Fraktionen benannt ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.2019 | 21.07.2024 | von 01.10.2019 bis 21.07.2024 |
Olga Kaganskaya | von den Fraktionen benannt | von den Fraktionen benannt ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.2019 | 01.10.2022 | von 01.10.2019 bis 01.10.2022 |
Sarah May | von den Fraktionen benannt | von den Fraktionen benannt ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 16.11.2023 | 21.07.2024 | von 16.11.2023 bis 21.07.2024 |
Kemal Ülker | von den Fraktionen benannt | von den Fraktionen benannt ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 16.10.2019 | 21.07.2024 | von 16.10.2019 bis 21.07.2024 |