Vorsitzender |
Oberbürgermeister Martin Ansbacher | | Vorsitzender | Vorsitzender | 01.03.2024 | 21.07.2024 | von 01.03.2024 bis 21.07.2024 |
Oberbürgermeister Gunter Czisch | | Vorsitzender | Vorsitzender | | 29.02.2024 | bis 29.02.2024 |
GRÜNE-Fraktion |
Stadträtin Julia Emmerich-Mies | GRÜNE-Fraktion | GRÜNE-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 14.07.2021 | 21.07.2024 | von 14.07.2021 bis 21.07.2024 |
Stadtrat Ulrich Metzger | GRÜNE-Fraktion | GRÜNE-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 19.09.2019 | 21.07.2024 | von 19.09.2019 bis 21.07.2024 |
Stadträtin Elke Reuther | GRÜNE-Fraktion | GRÜNE-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 14.10.2020 | 17.07.2024 | von 14.10.2020 bis 17.07.2024 |
Stadträtin Doris Schiele | GRÜNE-Fraktion | GRÜNE-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 19.09.2019 | 17.07.2024 | von 19.09.2019 bis 17.07.2024 |
Stadträtin Clarissa Teuber | GRÜNE-Fraktion | GRÜNE-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 19.09.2019 | 30.09.2020 | von 19.09.2019 bis 30.09.2020 |
Stadträtin Annette Weinreich | GRÜNE-Fraktion | GRÜNE-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 19.09.2019 | 14.07.2021 | von 19.09.2019 bis 14.07.2021 |
FWG-Fraktion |
Stadträtin Dr. Gisela Kochs | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 19.09.2019 | 21.07.2024 | von 19.09.2019 bis 21.07.2024 |
Stadtrat Klaus Kopp | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 15.12.2021 | 21.07.2024 | von 15.12.2021 bis 21.07.2024 |
Stadtrat Jürgen Kriechbaum | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 19.09.2019 | 15.12.2021 | von 19.09.2019 bis 15.12.2021 |
Stadträtin Helga Malischewski | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 19.09.2019 | 17.07.2024 | von 19.09.2019 bis 17.07.2024 |
CDU/UfA-Fraktion |
Stadträtin Dr. Karin Hartmann | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 19.09.2019 | 21.07.2024 | von 19.09.2019 bis 21.07.2024 |
Stadtrat Wolfgang Schmauder | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 19.09.2019 | 17.07.2024 | von 19.09.2019 bis 17.07.2024 |
SPD-Fraktion |
Stadträtin Dr. Dagmar Engels | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 19.09.2019 | 17.01.2024 | von 19.09.2019 bis 17.01.2024 |
Stadträtin Eva-Maria Glathe-Braun | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 19.09.2019 | 21.07.2024 | von 19.09.2019 bis 21.07.2024 |
Stadträtin Ulrike Schanz | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 17.01.2024 | 17.07.2024 | von 17.01.2024 bis 17.07.2024 |
FDP-Fraktion |
Stadtrat Erik Wischmann | FDP-Fraktion | FDP-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 19.09.2019 | 17.07.2024 | von 19.09.2019 bis 17.07.2024 |