FWG-Fraktion |
Verbandsversammlung des Stadtentwicklungsverbands Ulm/Neu-Ulm | FWG | FWG stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.09.2004 | 20.07.2014 | von 01.09.2004 bis 20.07.2014 |
Verbandsversammlung des Stadtentwicklungsverbands Ulm/Neu-Ulm | FWG | FWG stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.09.2014 | 14.07.2019 | von 24.09.2014 bis 14.07.2019 |
Umlegungsausschuss | FWG | FWG stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.06.2010 | 20.07.2014 | von 23.06.2010 bis 20.07.2014 |
Umlegungsausschuss | FWG | FWG stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.09.2014 | 14.07.2019 | von 24.09.2014 bis 14.07.2019 |
Spielplatzkommission | FWG | FWG stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.09.2014 | 14.07.2019 | von 24.09.2014 bis 14.07.2019 |
RPG-Eselsberg | FWG | FWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.09.2014 | 14.07.2019 | von 24.09.2014 bis 14.07.2019 |
|
RPG-Eselsberg | FWG | FWG Vertreter/in des Ulmer Gemeinderats | Vertreter/in des Ulmer Gemeinderats | | 20.07.2014 | bis 20.07.2014 |
FWG-Fraktion |
Innovationsausschuss | FWG | FWG stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 14.07.2019 | bis 14.07.2019 |
Hauptausschuss | FWG | FWG stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.09.2004 | 20.07.2014 | von 01.09.2004 bis 20.07.2014 |
Hauptausschuss | FWG | FWG stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.09.2014 | 14.07.2019 | von 24.09.2014 bis 14.07.2019 |
Fraktionsmitglieder |
FWG-Fraktion | FWG | FWG Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.09.2004 | 14.07.2019 | von 01.09.2004 bis 14.07.2019 |
FWG-Fraktion |
Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt | FWG | FWG stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 20.07.2014 | bis 20.07.2014 |
Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt | FWG | FWG stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.09.2014 | 14.07.2019 | von 24.09.2014 bis 14.07.2019 |
|
Fachbereichsausschuss Kultur, Bildung, Sport und Freizeit | FWG | FWG stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.09.2004 | 31.07.2006 | von 01.09.2004 bis 31.07.2006 |
FWG-Fraktion |
Fachbereichsausschuss Kultur | FWG | FWG stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.06.2010 | 20.07.2014 | von 23.06.2010 bis 20.07.2014 |
|
Fachbereichsausschuss Jugend, Familie und Soziales | FWG | FWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.09.2004 | 31.07.2006 | von 01.09.2004 bis 31.07.2006 |
FWG-Fraktion |
Fachbereichsausschuss Bildung und Soziales | FWG | FWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 16.09.2009 | 20.07.2014 | von 16.09.2009 bis 20.07.2014 |
Fachbereichsausschuss Bildung und Soziales | FWG | FWG stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.09.2014 | 14.07.2019 | von 24.09.2014 bis 14.07.2019 |
Betriebsausschuss Entsorgung | FWG | FWG stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.09.2004 | 20.07.2014 | von 01.09.2004 bis 20.07.2014 |
Betriebsausschuss Entsorgung | FWG | FWG stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.09.2014 | 14.07.2019 | von 24.09.2014 bis 14.07.2019 |
Betriebsausschuss Alten- und Pflegeheim Wiblingen | FWG | FWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.09.2004 | 20.07.2014 | von 01.09.2004 bis 20.07.2014 |
Betriebsausschuss Alten- und Pflegeheim Wiblingen | FWG | FWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.09.2014 | 31.12.2018 | von 24.09.2014 bis 31.12.2018 |
Ausschuss zur Vorberatung des Jahresabschlusses der Stadt Ulm | FWG | FWG stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.09.2004 | 20.07.2014 | von 01.09.2004 bis 20.07.2014 |
Ausschuss zur Vorberatung des Jahresabschlusses der Stadt Ulm | FWG | FWG stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.09.2014 | 14.07.2019 | von 24.09.2014 bis 14.07.2019 |
Vertretung des Ulmer Gemeinderats |
Aufsichtsrat der Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH | FWG | FWG Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | 16.09.2009 | 14.07.2019 | von 16.09.2009 bis 14.07.2019 |
Aufsichtsrat der Sanierungstreuhand Ulm GmbH | FWG | FWG Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | 24.09.2014 | 14.07.2019 | von 24.09.2014 bis 14.07.2019 |