Vertretung des Ulmer Gemeinderats |
Aufsichtsrat der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH | CDU | CDU Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | 08.12.1999 | 31.12.2011 | von 08.12.1999 bis 31.12.2011 |
Aufsichtsrat der Ulmer Wohnungs- und Siedlungs GmbH | CDU | CDU Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | 08.12.1999 | 14.07.2019 | von 08.12.1999 bis 14.07.2019 |
Aufsichtsrat der Projektentwicklungsgesellschaft Ulm mbH | CDU | CDU Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | 16.09.2009 | 14.07.2019 | von 16.09.2009 bis 14.07.2019 |
CDU-Fraktion |
Innovationsausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 14.07.2019 | bis 14.07.2019 |
Betriebsausschuss Entsorgung | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 08.12.1999 | 20.07.2014 | von 08.12.1999 bis 20.07.2014 |
Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 08.12.1999 | 20.07.2014 | von 08.12.1999 bis 20.07.2014 |
Verbandsversammlung des Stadtentwicklungsverbands Ulm/Neu-Ulm | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 08.12.1999 | 20.07.2014 | von 08.12.1999 bis 20.07.2014 |
Ausschuss zur Vorberatung des Jahresabschlusses der Stadt Ulm | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.09.2004 | 20.07.2014 | von 01.09.2004 bis 20.07.2014 |
Betriebsausschuss Alten- und Pflegeheim Wiblingen | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.06.2010 | 20.07.2014 | von 23.06.2010 bis 20.07.2014 |
Fachbereichsausschuss Bildung und Soziales | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.06.2010 | 20.07.2014 | von 23.06.2010 bis 20.07.2014 |
Fachbereichsausschuss Kultur | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.06.2010 | 20.07.2014 | von 23.06.2010 bis 20.07.2014 |
Hauptausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.06.2010 | 20.07.2014 | von 23.06.2010 bis 20.07.2014 |
Umlegungsausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.06.2010 | 20.07.2014 | von 23.06.2010 bis 20.07.2014 |
Ausschuss zur Vorberatung des Jahresabschlusses der Stadt Ulm | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.09.2014 | 14.07.2019 | von 24.09.2014 bis 14.07.2019 |
Betriebsausschuss Alten- und Pflegeheim Wiblingen | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.09.2014 | 31.12.2018 | von 24.09.2014 bis 31.12.2018 |
Betriebsausschuss Entsorgung | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.09.2014 | 14.07.2019 | von 24.09.2014 bis 14.07.2019 |
Fachbereichsausschuss Bildung und Soziales | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.09.2014 | 14.07.2019 | von 24.09.2014 bis 14.07.2019 |
Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.09.2014 | 14.07.2019 | von 24.09.2014 bis 14.07.2019 |
Hauptausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.09.2014 | 14.07.2019 | von 24.09.2014 bis 14.07.2019 |
Umlegungsausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.09.2014 | 14.07.2019 | von 24.09.2014 bis 14.07.2019 |
Verbandsversammlung des Stadtentwicklungsverbands Ulm/Neu-Ulm | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.09.2014 | 14.07.2019 | von 24.09.2014 bis 14.07.2019 |
Fraktionsmitglieder |
CDU/UfA-Fraktion | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 08.12.1999 | 14.07.2019 | von 08.12.1999 bis 14.07.2019 |
|
Fachbereichsausschuss Jugend, Familie und Soziales | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 31.07.2006 | bis 31.07.2006 |
Fachbereichsausschuss Kultur, Bildung, Sport und Freizeit | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 08.12.1999 | 31.07.2006 | von 08.12.1999 bis 31.07.2006 |