Vertretung des Ulmer Gemeinderats |
Internationaler Ausschuss | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.09.2004 | 20.07.2014 | von 01.09.2004 bis 20.07.2014 |
Schulbeirat | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 16.09.2009 | 20.07.2014 | von 16.09.2009 bis 20.07.2014 |
FDP-Fraktion |
Hauptausschuss | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | 20.07.2014 | bis 20.07.2014 |
Betriebsausschuss Alten- und Pflegeheim Wiblingen | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 08.12.1999 | 20.07.2014 | von 08.12.1999 bis 20.07.2014 |
Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 08.12.1999 | 20.07.2014 | von 08.12.1999 bis 20.07.2014 |
Gemeinderat | FDP | FDP Stadtrat | Stadtrat | 08.12.1999 | 20.07.2014 | von 08.12.1999 bis 20.07.2014 |
Betriebsausschuss Entsorgung | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.09.2004 | 20.07.2014 | von 01.09.2004 bis 20.07.2014 |
Verbandsversammlung des Stadtentwicklungsverbands Ulm/Neu-Ulm | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.09.2004 | 20.07.2014 | von 01.09.2004 bis 20.07.2014 |
Spielplatzkommission | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 16.09.2009 | 20.07.2014 | von 16.09.2009 bis 20.07.2014 |
Steuerungsgruppe Teilhabe Ulm (früher GPV) | FDP | FDP Vertreter/in des Ulmer Gemeinderats | Vertreter/in des Ulmer Gemeinderats | 16.09.2009 | 20.07.2014 | von 16.09.2009 bis 20.07.2014 |
Fachbereichsausschuss Bildung und Soziales | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.06.2010 | 20.07.2014 | von 23.06.2010 bis 20.07.2014 |
Fachbereichsausschuss Kultur | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.06.2010 | 20.07.2014 | von 23.06.2010 bis 20.07.2014 |
|
RPG-Böfingen | FDP | FDP Vertreter/in des Ulmer Gemeinderats | Vertreter/in des Ulmer Gemeinderats | | 20.07.2014 | bis 20.07.2014 |
RPG-Eselsberg | FDP | FDP Vertreter/in des Ulmer Gemeinderats | Vertreter/in des Ulmer Gemeinderats | | 20.07.2014 | bis 20.07.2014 |
Fachbereichsausschuss Kultur, Bildung, Sport und Freizeit | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 08.12.1999 | 31.07.2006 | von 08.12.1999 bis 31.07.2006 |
Fachbereichsausschuss Jugend, Familie und Soziales | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.09.2004 | 31.07.2006 | von 01.09.2004 bis 31.07.2006 |