Vertretung des Ulmer Gemeinderats |
Aufsichtsrat der Ulmer Wohnungs- und Siedlungs GmbH | parteilos | parteilos Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | 24.09.2014 | 14.07.2019 | von 24.09.2014 bis 14.07.2019 |
Internationaler Ausschuss | parteilos | parteilos stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.09.2014 | 30.09.2015 | von 24.09.2014 bis 30.09.2015 |
Nachbarschaftsverband Ulm | parteilos | parteilos ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.09.2014 | 11.10.2017 | von 24.09.2014 bis 11.10.2017 |
DIE LINKE |
Gemeinderat | parteilos | parteilos Stadtrat | Stadtrat | 20.07.2009 | 31.12.2018 | von 20.07.2009 bis 31.12.2018 |
Betriebsausschuss Alten- und Pflegeheim Wiblingen | parteilos | parteilos stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.09.2014 | 30.09.2015 | von 24.09.2014 bis 30.09.2015 |
Betriebsausschuss Entsorgung | parteilos | parteilos ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.09.2014 | 11.10.2017 | von 24.09.2014 bis 11.10.2017 |
Fachbereichsausschuss Bildung und Soziales | parteilos | parteilos stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.09.2014 | 30.09.2015 | von 24.09.2014 bis 30.09.2015 |
Fachbereichsausschuss Kultur | parteilos | parteilos stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.09.2014 | 30.09.2015 | von 24.09.2014 bis 30.09.2015 |
Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt | parteilos | parteilos ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.09.2014 | 31.12.2018 | von 24.09.2014 bis 31.12.2018 |
Hauptausschuss | parteilos | parteilos ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.09.2014 | 11.10.2017 | von 24.09.2014 bis 11.10.2017 |
Verbandsversammlung des Stadtentwicklungsverbands Ulm/Neu-Ulm | parteilos | parteilos ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.09.2014 | 11.10.2017 | von 24.09.2014 bis 11.10.2017 |
Betriebsausschuss Entsorgung | parteilos | parteilos stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 11.10.2017 | 31.12.2018 | von 11.10.2017 bis 31.12.2018 |
Hauptausschuss | parteilos | parteilos stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 11.10.2017 | 31.12.2018 | von 11.10.2017 bis 31.12.2018 |
Verbandsversammlung des Stadtentwicklungsverbands Ulm/Neu-Ulm | parteilos | parteilos stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 11.10.2017 | 31.12.2018 | von 11.10.2017 bis 31.12.2018 |
parteilos |
Betriebsausschuss Entsorgung | parteilos | parteilos stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.01.2019 | 14.07.2019 | von 01.01.2019 bis 14.07.2019 |
Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt | parteilos | parteilos ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.01.2019 | 14.07.2019 | von 01.01.2019 bis 14.07.2019 |
Hauptausschuss | parteilos | parteilos stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.01.2019 | 14.07.2019 | von 01.01.2019 bis 14.07.2019 |
Verbandsversammlung des Stadtentwicklungsverbands Ulm/Neu-Ulm | parteilos | parteilos stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.01.2019 | 14.07.2019 | von 01.01.2019 bis 14.07.2019 |