Vertretung des Ulmer Gemeinderats |
Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 08.12.1999 | 19.07.2009 | von 08.12.1999 bis 19.07.2009 |
Aufsichtsrat der Projektentwicklungsgesellschaft Ulm mbH | CDU | CDU Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | 20.02.2002 | 19.07.2009 | von 20.02.2002 bis 19.07.2009 |
Internationaler Ausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 20.03.2002 | 19.07.2009 | von 20.03.2002 bis 19.07.2009 |
Spielplatzkommission | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.09.2004 | 19.07.2009 | von 01.09.2004 bis 19.07.2009 |
FWG-Fraktion |
Fachbereichsausschuss Bildung und Soziales | CDU | CDU Stadtrat | Stadtrat | | 19.07.2009 | bis 19.07.2009 |
Gemeinderat | CDU | CDU Stadtrat | Stadtrat | 23.05.1975 | 19.07.2009 | von 23.05.1975 bis 19.07.2009 |
Stellv. Mitglieder |
Fachbereichsausschuss Kultur | CDU | CDU Stadtrat | Stadtrat | | 19.07.2009 | bis 19.07.2009 |
Hauptausschuss | CDU | CDU Stadtrat | Stadtrat | | 19.07.2009 | bis 19.07.2009 |
Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt | CDU | CDU Stadtrat | Stadtrat | 08.12.1999 | 19.07.2009 | von 08.12.1999 bis 19.07.2009 |
Ausschuss zur Vorberatung des Jahresabschlusses der Stadt Ulm | CDU | CDU Stadtrat | Stadtrat | 01.09.2004 | 19.07.2009 | von 01.09.2004 bis 19.07.2009 |
Betriebsausschuss Entsorgung | CDU | CDU Stadtrat | Stadtrat | 01.09.2004 | 19.07.2009 | von 01.09.2004 bis 19.07.2009 |
Umlegungsausschuss | CDU | CDU Stadtrat | Stadtrat | 01.09.2004 | 19.07.2009 | von 01.09.2004 bis 19.07.2009 |
|
Fachbereichsausschuss Kultur, Bildung, Sport und Freizeit | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 31.07.2006 | bis 31.07.2006 |
Aufsichtsrat der Ulmer Parkbetriebs-Gesellschaft mbH | CDU | CDU Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | 08.12.1999 | 19.07.2009 | von 08.12.1999 bis 19.07.2009 |
CDU/UfA-Fraktion | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 08.12.1999 | 19.07.2009 | von 08.12.1999 bis 19.07.2009 |
Fachbereichsausschuss Jugend, Familie und Soziales | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 08.12.1999 | 31.07.2006 | von 08.12.1999 bis 31.07.2006 |
Ortschaftsrat Einsingen | CDU | CDU Ortschaftsrat/-rätin | Ortschaftsrat/-rätin | 08.12.1999 | 20.08.2006 | von 08.12.1999 bis 20.08.2006 |
Aufsichtsrat der Sanierungstreuhand Ulm GmbH | CDU | CDU Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | 01.09.2004 | 19.07.2009 | von 01.09.2004 bis 19.07.2009 |
Nachbarschaftsverband Ulm | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.09.2004 | 19.07.2009 | von 01.09.2004 bis 19.07.2009 |
Verbandsversammlung des Stadtentwicklungsverbands Ulm/Neu-Ulm | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.09.2004 | 19.07.2009 | von 01.09.2004 bis 19.07.2009 |