CDU-Fraktion |
Verbandsversammlung des Stadtentwicklungsverbands Ulm/Neu-Ulm | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 08.12.1999 | 11.05.2010 | von 08.12.1999 bis 11.05.2010 |
Vertretung des Ulmer Gemeinderats |
Nachbarschaftsverband Ulm | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 16.09.2009 | 11.05.2010 | von 16.09.2009 bis 11.05.2010 |
|
Nachbarschaftsverband Ulm | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 08.12.1999 | 23.11.2005 | von 08.12.1999 bis 23.11.2005 |
CDU-Fraktion |
Hauptausschuss | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | 11.05.2010 | bis 11.05.2010 |
Gemeinderat | CDU | CDU Stadtrat | Stadtrat | 08.12.1999 | 11.05.2010 | von 08.12.1999 bis 11.05.2010 |
Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 08.12.1999 | 11.05.2010 | von 08.12.1999 bis 11.05.2010 |
|
Fachbereichsausschuss Kultur, Bildung, Sport und Freizeit | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 08.12.1999 | 31.07.2006 | von 08.12.1999 bis 31.07.2006 |
Fachbereichsausschuss Jugend, Familie und Soziales | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 08.12.1999 | 31.07.2006 | von 08.12.1999 bis 31.07.2006 |
CDU-Fraktion |
Fachbereichsausschuss Bildung und Soziales | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | 11.05.2010 | bis 11.05.2010 |
Fraktionsvorsitz |
CDU/UfA-Fraktion | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.09.2004 | 11.05.2010 | von 01.09.2004 bis 11.05.2010 |
CDU-Fraktion |
Betriebsausschuss Entsorgung | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 08.12.1999 | 11.05.2010 | von 08.12.1999 bis 11.05.2010 |
Betriebsausschuss Alten- und Pflegeheim Wiblingen | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.09.2004 | 11.05.2010 | von 01.09.2004 bis 11.05.2010 |
Ausschuss zur Vorberatung des Jahresabschlusses der Stadt Ulm | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.09.2004 | 11.05.2010 | von 01.09.2004 bis 11.05.2010 |
Vertretung des Ulmer Gemeinderats |
Aufsichtsrat der Ulm-Messe GmbH | CDU | CDU Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | 20.03.2002 | 11.05.2010 | von 20.03.2002 bis 11.05.2010 |
|
Aufsichtsrat der Sanierungstreuhand Ulm GmbH | CDU | CDU Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | 08.12.1999 | 23.11.2005 | von 08.12.1999 bis 23.11.2005 |