Vertretung des Ulmer Gemeinderats |
Aufsichtsrat der Fernwärme Ulm GmbH | SPD | SPD Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | 08.12.1999 | 19.07.2009 | von 08.12.1999 bis 19.07.2009 |
Aufsichtsrat der Sanierungstreuhand Ulm GmbH | SPD | SPD Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | 08.12.1999 | 19.07.2009 | von 08.12.1999 bis 19.07.2009 |
Internationaler Ausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 08.12.1999 | 19.07.2009 | von 08.12.1999 bis 19.07.2009 |
FWG-Fraktion |
Gemeinderat | SPD | SPD Stadtrat | Stadtrat | 18.12.1991 | 19.07.2009 | von 18.12.1991 bis 19.07.2009 |
Betriebsausschuss Entsorgung | SPD | SPD Stadtrat | Stadtrat | 08.12.1999 | 19.07.2009 | von 08.12.1999 bis 19.07.2009 |
Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt | SPD | SPD Stadtrat | Stadtrat | 08.12.1999 | 19.07.2009 | von 08.12.1999 bis 19.07.2009 |
Stellv. Mitglieder |
Fachbereichsausschuss Bildung und Soziales | SPD | SPD Stadtrat | Stadtrat | | 19.07.2009 | bis 19.07.2009 |
Fachbereichsausschuss Kultur | SPD | SPD Stadtrat | Stadtrat | | 19.07.2009 | bis 19.07.2009 |
Hauptausschuss | SPD | SPD Stadtrat | Stadtrat | | 19.07.2009 | bis 19.07.2009 |
Ausschuss zur Vorberatung des Jahresabschlusses der Stadt Ulm | SPD | SPD Stadtrat | Stadtrat | 01.09.2004 | 19.07.2009 | von 01.09.2004 bis 19.07.2009 |
Umlegungsausschuss | SPD | SPD Stadtrat | Stadtrat | 01.09.2004 | 19.07.2009 | von 01.09.2004 bis 19.07.2009 |
Fraktionsmitglieder |
SPD-Fraktion | SPD | SPD Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 08.12.1999 | 19.07.2009 | von 08.12.1999 bis 19.07.2009 |
|
Fachbereichsausschuss Jugend, Familie und Soziales | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 08.12.1999 | 31.07.2006 | von 08.12.1999 bis 31.07.2006 |
Fachbereichsausschuss Kultur, Bildung, Sport und Freizeit | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 08.12.1999 | 31.07.2006 | von 08.12.1999 bis 31.07.2006 |
Nachbarschaftsverband Ulm | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.09.2004 | 19.07.2009 | von 01.09.2004 bis 19.07.2009 |
Verbandsversammlung des Stadtentwicklungsverbands Ulm/Neu-Ulm | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.09.2004 | 19.07.2009 | von 01.09.2004 bis 19.07.2009 |