Vertretung des Ulmer Gemeinderats |
Aufsichtsrat der Sanierungstreuhand Ulm GmbH | SPD | SPD Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | 19.11.2008 | 20.07.2014 | von 19.11.2008 bis 20.07.2014 |
Aufsichtsrat der Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH | SPD | SPD Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | 16.09.2009 | 20.07.2014 | von 16.09.2009 bis 20.07.2014 |
|
Aufsichtsrat der Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH | SPD | SPD Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | 23.11.2005 | 19.11.2008 | von 23.11.2005 bis 19.11.2008 |
Vertretung des Ulmer Gemeinderats |
Aufsichtsrat der Ulmer Wohnungs- und Siedlungs GmbH | SPD | SPD Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | 01.09.2004 | 20.07.2014 | von 01.09.2004 bis 20.07.2014 |
SPD-Fraktion |
Ausschuss zur Vorberatung des Jahresabschlusses der Stadt Ulm | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.09.2004 | 20.07.2014 | von 01.09.2004 bis 20.07.2014 |
Betriebsausschuss Alten- und Pflegeheim Wiblingen | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.09.2004 | 20.07.2014 | von 01.09.2004 bis 20.07.2014 |
Betriebsausschuss Entsorgung | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.06.2010 | 20.07.2014 | von 23.06.2010 bis 20.07.2014 |
|
Dialogforum für Soziales | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.09.2004 | 12.01.2006 | von 01.09.2004 bis 12.01.2006 |
SPD-Fraktion |
Fachbereichsausschuss Bildung und Soziales | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.06.2010 | 20.07.2014 | von 23.06.2010 bis 20.07.2014 |
|
Fachbereichsausschuss Jugend, Familie und Soziales | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.09.2004 | 31.07.2006 | von 01.09.2004 bis 31.07.2006 |
SPD-Fraktion |
Fachbereichsausschuss Kultur | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 16.09.2009 | 20.07.2014 | von 16.09.2009 bis 20.07.2014 |
|
Fachbereichsausschuss Kultur, Bildung, Sport und Freizeit | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.09.2004 | 31.07.2006 | von 01.09.2004 bis 31.07.2006 |
SPD-Fraktion |
Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.09.2004 | 20.07.2014 | von 01.09.2004 bis 20.07.2014 |
Gemeinderat | SPD | SPD Stadtrat | Stadtrat | 01.09.2004 | 20.07.2014 | von 01.09.2004 bis 20.07.2014 |
Hauptausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.06.2010 | 20.07.2014 | von 23.06.2010 bis 20.07.2014 |
Fraktionsmitglieder |
SPD-Fraktion | SPD | SPD Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.09.2004 | 20.07.2014 | von 01.09.2004 bis 20.07.2014 |
SPD-Fraktion |
Spielplatzkommission | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.09.2004 | 20.07.2014 | von 01.09.2004 bis 20.07.2014 |
Umlegungsausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.06.2010 | 20.07.2014 | von 23.06.2010 bis 20.07.2014 |
Verbandsversammlung des Stadtentwicklungsverbands Ulm/Neu-Ulm | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.09.2004 | 20.07.2014 | von 01.09.2004 bis 20.07.2014 |