|
Verbandsversammlung des Stadtentwicklungsverbands Ulm/Neu-Ulm | FWG | FWG stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 08.12.1999 | 19.07.2009 | von 08.12.1999 bis 19.07.2009 |
Stellv. Mitglieder |
Umlegungsausschuss | FWG | FWG Stadträtin | Stadträtin | 01.09.2004 | 19.07.2009 | von 01.09.2004 bis 19.07.2009 |
Hauptausschuss | FWG | FWG Stadträtin | Stadträtin | | 19.07.2009 | bis 19.07.2009 |
FWG-Fraktion |
Gemeinderat | FWG | FWG Stadträtin | Stadträtin | 01.09.1994 | 19.07.2009 | von 01.09.1994 bis 19.07.2009 |
|
FWG-Fraktion | FWG | FWG Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 08.12.1999 | 19.07.2009 | von 08.12.1999 bis 19.07.2009 |
Stellv. Mitglieder |
Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt | FWG | FWG Stadträtin | Stadträtin | 08.12.1999 | 19.07.2009 | von 08.12.1999 bis 19.07.2009 |
|
Fachbereichsausschuss Kultur, Bildung, Sport und Freizeit | FWG | FWG stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 08.12.1999 | 31.07.2006 | von 08.12.1999 bis 31.07.2006 |
Stellv. Mitglieder |
Fachbereichsausschuss Kultur | FWG | FWG Stadträtin | Stadträtin | | 19.07.2009 | bis 19.07.2009 |
|
Fachbereichsausschuss Jugend, Familie und Soziales | FWG | FWG stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 08.12.1999 | 31.07.2006 | von 08.12.1999 bis 31.07.2006 |
Stellv. Mitglieder |
Fachbereichsausschuss Bildung und Soziales | FWG | FWG Stadtrat | Stadtrat | | 19.07.2009 | bis 19.07.2009 |
Betriebsausschuss Entsorgung | FWG | FWG Stadträtin | Stadträtin | 08.12.1999 | 19.07.2009 | von 08.12.1999 bis 19.07.2009 |
Ausschuss zur Vorberatung des Jahresabschlusses der Stadt Ulm | FWG | FWG Stadträtin | Stadträtin | 01.09.2004 | 19.07.2009 | von 01.09.2004 bis 19.07.2009 |
|
Aufsichtsrat der Sanierungstreuhand Ulm GmbH | FWG | FWG Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | 08.12.1999 | 19.07.2009 | von 08.12.1999 bis 19.07.2009 |
Vertretung des Ulmer Gemeinderats |
Aufsichtsrat der Projektentwicklungsgesellschaft Ulm mbH | FWG | FWG Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | 01.09.2004 | 19.07.2009 | von 01.09.2004 bis 19.07.2009 |