Ortsvorsteher/in |
N.N. | | Ortsvorsteher/in | Ortsvorsteher/in | | 31.01.2008 | bis 31.01.2008 |
Ortsvorsteherin Marion Schindler | | Ortsvorsteher/in | Ortsvorsteher/in | | 31.07.2007 | bis 31.07.2007 |
Ortsvorsteherin Marion Schindler | | Ortsvorsteher/in | Ortsvorsteher/in | 01.02.2008 | | von 01.02.2008 |
1. stellv. Ortsvorsteher/in |
Stadtrat Oliver Bumann | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion Ortschaftsrat/-rätin | Ortschaftsrat/-rätin | 08.12.1999 | | von 08.12.1999 |
2. stellv. Ortsvorsteher/in |
Ortschaftsrat Reinhard Husch | | Ortschaftsrat/-rätin | Ortschaftsrat/-rätin | 18.07.2024 | | von 18.07.2024 |
Ortschaftsrat/Ortschaftsrätin |
Jochen Anger | | Ortschaftsrat/-rätin | Ortschaftsrat/-rätin | 12.07.2012 | 30.07.2019 | von 12.07.2012 bis 30.07.2019 |
Stadtrat Oliver Bumann | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion Ortschaftsrat/-rätin | Ortschaftsrat/-rätin | 22.07.2019 | 30.09.2019 | von 22.07.2019 bis 30.09.2019 |
Stadtrat Gerhard Bühler | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion Ortschaftsrat/-rätin | Ortschaftsrat/-rätin | 08.12.1999 | 12.07.2012 | von 08.12.1999 bis 12.07.2012 |
Ortschaftsrat Paul Geiger | UWG | UWG Ortschaftsrat/-rätin | Ortschaftsrat/-rätin | 02.09.2004 | 14.01.2011 | von 02.09.2004 bis 14.01.2011 |
Ortschaftsrätin Schirin Geiger | | Ortschaftsrat/-rätin | Ortschaftsrat/-rätin | 18.07.2024 | | von 18.07.2024 |
Ortschartsrat Jürgen Grees | | Ortschaftsrat/-rätin | Ortschaftsrat/-rätin | 18.07.2024 | | von 18.07.2024 |
Ortschaftsrat Walter Grees | FWG | FWG Ortschaftsrat/-rätin | Ortschaftsrat/-rätin | 01.03.1975 | 21.07.2019 | von 01.03.1975 bis 21.07.2019 |
Ortschaftsrat Walter Grees | FWG | FWG Ortschaftsrat/-rätin | Ortschaftsrat/-rätin | 22.07.2019 | 21.07.2024 | von 22.07.2019 bis 21.07.2024 |
Ortschaftsrat Christian Grupp | | Ortschaftsrat/-rätin | Ortschaftsrat/-rätin | 22.07.2019 | 21.07.2024 | von 22.07.2019 bis 21.07.2024 |
Ortschaftsrat Mark Haußer | | Ortschaftsrat/-rätin | Ortschaftsrat/-rätin | 13.01.2011 | 21.07.2019 | von 13.01.2011 bis 21.07.2019 |
Ortschaftsrat Mark Haußer | | Ortschaftsrat/-rätin | Ortschaftsrat/-rätin | 22.07.2019 | | von 22.07.2019 |
Ortschaftsrat Fritz Hofelich | | Ortschaftsrat/-rätin | Ortschaftsrat/-rätin | 22.07.2014 | 21.07.2019 | von 22.07.2014 bis 21.07.2019 |
Ortschaftsrat Fritz Hofelich | | Ortschaftsrat/-rätin | Ortschaftsrat/-rätin | 22.07.2019 | | von 22.07.2019 |
Ortschaftsrat Alfred Huber | Bürgergemeinschaft Jungingen | Bürgergemeinschaft Jungingen Ortschaftsrat/-rätin | Ortschaftsrat/-rätin | 08.12.1999 | 10.05.2012 | von 08.12.1999 bis 10.05.2012 |
Ortschaftsrat Reinhard Husch | | Ortschaftsrat/-rätin | Ortschaftsrat/-rätin | 22.07.2019 | 21.07.2024 | von 22.07.2019 bis 21.07.2024 |
Ortschaftsrat Matthias Junginger | | Ortschaftsrat/-rätin | Ortschaftsrat/-rätin | 18.07.2024 | | von 18.07.2024 |
Ortschaftsrätin Tanja Kaltenmark | | Ortschaftsrat/-rätin | Ortschaftsrat/-rätin | 18.07.2024 | | von 18.07.2024 |
Ortschaftsrat Hans-Jörg Klardney | | Ortschaftsrat/-rätin | Ortschaftsrat/-rätin | 22.07.2014 | 30.07.2019 | von 22.07.2014 bis 30.07.2019 |
Ortschaftsrätin Winifred Klardney | Unabhängige Wählergemeinschaft Jungingen | Unabhängige Wählergemeinschaft Jungingen Ortschaftsrat/-rätin | Ortschaftsrat/-rätin | 08.12.1999 | 20.07.2014 | von 08.12.1999 bis 20.07.2014 |
Ortschaftsrätin Dr. Elisabeth Klump | SPD | SPD Ortschaftsrat/-rätin | Ortschaftsrat/-rätin | | 30.07.2019 | bis 30.07.2019 |
Ortschaftsrat Peter Kohn | Bürgergemeinschaft Jungingen | Bürgergemeinschaft Jungingen Ortschaftsrat/-rätin | Ortschaftsrat/-rätin | 14.09.2009 | 20.07.2014 | von 14.09.2009 bis 20.07.2014 |
Ortschaftsrat Stefan Maier | | Ortschaftsrat/-rätin | Ortschaftsrat/-rätin | 22.07.2019 | | von 22.07.2019 |
Ortschaftsrat Thomas Maier | | Ortschaftsrat/-rätin | Ortschaftsrat/-rätin | 22.07.2019 | 21.07.2024 | von 22.07.2019 bis 21.07.2024 |
Ortschaftsrat Peter Merk | | Ortschaftsrat/-rätin | Ortschaftsrat/-rätin | 22.07.2014 | 21.07.2019 | von 22.07.2014 bis 21.07.2019 |
Ortschaftsrat Peter Merk | | Ortschaftsrat/-rätin | Ortschaftsrat/-rätin | 22.07.2019 | 21.07.2024 | von 22.07.2019 bis 21.07.2024 |
Ortschaftsrat Werner Müller | UWG | UWG Ortschaftsrat/-rätin | Ortschaftsrat/-rätin | 14.09.2009 | 20.07.2014 | von 14.09.2009 bis 20.07.2014 |
Ortschaftsrätin Monja Palmieri | | Ortschaftsrat/-rätin | Ortschaftsrat/-rätin | 22.07.2014 | 21.07.2019 | von 22.07.2014 bis 21.07.2019 |
Ortschaftsrätin Monja Palmieri | | Ortschaftsrat/-rätin | Ortschaftsrat/-rätin | 22.07.2019 | | von 22.07.2019 |
Ortschaftsrätin Elfriede Pfarr | Bürgergemeinschaft Jungingen | Bürgergemeinschaft Jungingen Ortschaftsrat/-rätin | Ortschaftsrat/-rätin | 08.12.1999 | 20.07.2014 | von 08.12.1999 bis 20.07.2014 |
Ortschaftsrat Siegfried Rall | Bürgergemeinschaft Jungingen | Bürgergemeinschaft Jungingen Ortschaftsrat/-rätin | Ortschaftsrat/-rätin | 02.09.2004 | | von 02.09.2004 |
Ortschaftsrat Christoph Schade | | Ortschaftsrat/-rätin | Ortschaftsrat/-rätin | 10.05.2012 | 30.07.2019 | von 10.05.2012 bis 30.07.2019 |
Ortschaftsrätin Yvonne Schefler | GRÜNE-Fraktion | GRÜNE-Fraktion Ortschaftsrat/-rätin | Ortschaftsrat/-rätin | 22.07.2014 | 21.07.2019 | von 22.07.2014 bis 21.07.2019 |
Ortschaftsrätin Yvonne Schefler | GRÜNE-Fraktion | GRÜNE-Fraktion Ortschaftsrat/-rätin | Ortschaftsrat/-rätin | 22.07.2019 | | von 22.07.2019 |
Ortschaftsrätin Dr. Franziska Stilgenbauer | | Ortschaftsrat/-rätin | Ortschaftsrat/-rätin | 22.07.2019 | 21.07.2024 | von 22.07.2019 bis 21.07.2024 |
Ortschaftsrätin Dr. Andrea Swoboda | | Ortschaftsrat/-rätin | Ortschaftsrat/-rätin | 18.07.2024 | | von 18.07.2024 |
Ortschaftsrat Harald Walter | UWG | UWG Ortschaftsrat/-rätin | Ortschaftsrat/-rätin | 14.09.2009 | 21.07.2019 | von 14.09.2009 bis 21.07.2019 |
Ortschaftsrat Harald Walter | UWG | UWG Ortschaftsrat/-rätin | Ortschaftsrat/-rätin | 22.07.2019 | 21.07.2024 | von 22.07.2019 bis 21.07.2024 |
Ortschaftsrätin Anke Wind | | Ortschaftsrat/-rätin | Ortschaftsrat/-rätin | 22.07.2014 | 21.07.2019 | von 22.07.2014 bis 21.07.2019 |
Ortschaftsrätin Anke Wind | | Ortschaftsrat/-rätin | Ortschaftsrat/-rätin | 22.07.2019 | | von 22.07.2019 |