Fraktionssprecher/in |
Stadtrat Markus Kienle | GRÜNE | GRÜNE Fraktionssprecher/in | Fraktionssprecher/in | 08.12.1999 | 26.03.2009 | von 08.12.1999 bis 26.03.2009 |
stellv. Fraktionssprecher/in |
Stadträtin Anita Binder | GRÜNE | GRÜNE stellv. Fraktionsprecher/in | stellv. Fraktionsprecher/in | 08.12.1999 | 20.07.2009 | von 08.12.1999 bis 20.07.2009 |
Stadtrat Michael Joukov-Schwelling | GRÜNE-Fraktion | GRÜNE-Fraktion Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.09.2004 | 14.07.2021 | von 01.09.2004 bis 14.07.2021 |
Stadtrat Tomas Mittelbach | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 20.07.2009 | 14.06.2011 | von 20.07.2009 bis 14.06.2011 |
Stadträtin Siyou Ngnoubamdjum | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 20.07.2009 | 14.12.2011 | von 20.07.2009 bis 14.12.2011 |
Fraktionsmitglieder |
Stadträtin Julia Drozd | GRÜNE-Fraktion | GRÜNE-Fraktion Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 14.07.2021 | 21.07.2024 | von 14.07.2021 bis 21.07.2024 |
Stadträtin Denise Elisa Niggemeier | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 21.07.2014 | 17.07.2024 | von 21.07.2014 bis 17.07.2024 |
Stadträtin Elke Reuther | GRÜNE-Fraktion | GRÜNE-Fraktion Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 14.10.2020 | 17.07.2024 | von 14.10.2020 bis 17.07.2024 |
Stadträtin Doris Schiele | GRÜNE-Fraktion | GRÜNE-Fraktion Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.10.2015 | 21.07.2019 | von 01.10.2015 bis 21.07.2019 |
Stadträtin Doris Schiele | GRÜNE-Fraktion | GRÜNE-Fraktion Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 04.11.2019 | 17.07.2024 | von 04.11.2019 bis 17.07.2024 |
Stadträtin Birgit Schäfer-Oelmayer | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 08.12.1999 | 21.06.2018 | von 08.12.1999 bis 21.06.2018 |
Stadtrat Wolfgang Stittrich | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 18.07.2018 | 15.09.2022 | von 18.07.2018 bis 15.09.2022 |
Stadträtin Clarissa Teuber | GRÜNE-Fraktion | GRÜNE-Fraktion Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 21.07.2019 | 30.09.2020 | von 21.07.2019 bis 30.09.2020 |
Stadträtin Annette Weinreich | GRÜNE-Fraktion | GRÜNE-Fraktion Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 20.07.2009 | 17.07.2024 | von 20.07.2009 bis 17.07.2024 |
Stadtrat Konstantinos Kontzinos | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 13.07.2011 | 09.12.2013 | von 13.07.2011 bis 09.12.2013 |
Stadträtin Ulrike Lambrecht | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.09.2004 | 20.07.2014 | von 01.09.2004 bis 20.07.2014 |
Stadträtin Lisa-Marie Oelmayer | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 21.07.2014 | 21.06.2018 | von 21.07.2014 bis 21.06.2018 |
|
Stadtrat Jürgen Filius | GRÜNE | GRÜNE stellv. Fraktionsprecher/in | stellv. Fraktionsprecher/in | 08.12.1999 | 31.03.2009 | von 08.12.1999 bis 31.03.2009 |
Stadtrat Jürgen Filius | GRÜNE | GRÜNE Fraktionssprecher/in | Fraktionssprecher/in | 01.04.2009 | 19.07.2009 | von 01.04.2009 bis 19.07.2009 |
Stadtrat Dr. Dieter Lang | GRÜNE | GRÜNE stellv. Fraktionsprecher/in | stellv. Fraktionsprecher/in | 01.09.2004 | 20.07.2009 | von 01.09.2004 bis 20.07.2009 |
Stadtrat Rolf Linke | GRÜNE | GRÜNE stellv. Fraktionsprecher/in | stellv. Fraktionsprecher/in | 25.03.2009 | 19.07.2009 | von 25.03.2009 bis 19.07.2009 |