Stadt Ulm |
Verbandsversammlung des Stadtentwicklungsverbands Ulm/Neu-Ulm | FDP-Fraktion | FDP-Fraktion 1. stellvertretendes Mitglied | 1. stellvertretendes Mitglied | 01.09.2023 | 17.07.2024 | von 01.09.2023 bis 17.07.2024 |
Vertretung des Ulmer Gemeinderats |
Aufsichtsrat der Fernwärme Ulm GmbH | FDP-Fraktion | FDP-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.09.2014 | 18.09.2019 | von 24.09.2014 bis 18.09.2019 |
Aufsichtsrat der Ulmer Parkbetriebs-Gesellschaft mbH | FDP-Fraktion | FDP-Fraktion Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | 24.09.2014 | 17.09.2019 | von 24.09.2014 bis 17.09.2019 |
ordentliches Mitglied |
Frauenforum | FDP-Fraktion | FDP-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.11.2022 | 17.07.2024 | von 01.11.2022 bis 17.07.2024 |
Jugend aktiv | FDP-Fraktion | FDP-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.11.2022 | 17.07.2024 | von 01.11.2022 bis 17.07.2024 |
RPG-West (AG-West) | FDP-Fraktion | FDP-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.11.2022 | 17.07.2024 | von 01.11.2022 bis 17.07.2024 |
FDP-Fraktion |
Innovationsausschuss | FDP-Fraktion | FDP-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 21.07.2019 | bis 21.07.2019 |
Gemeinderat | FDP-Fraktion | FDP-Fraktion Stadtrat | Stadtrat | 20.07.2009 | 17.07.2024 | von 20.07.2009 bis 17.07.2024 |
Dialogforum für Soziales | FDP-Fraktion | FDP-Fraktion Vertreter/in des Ulmer Gemeinderats | Vertreter/in des Ulmer Gemeinderats | 16.09.2009 | 20.07.2014 | von 16.09.2009 bis 20.07.2014 |
Fachbereichsausschuss Bildung und Soziales | FDP-Fraktion | FDP-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 16.09.2009 | 20.07.2014 | von 16.09.2009 bis 20.07.2014 |
Fachbereichsausschuss Kultur | FDP-Fraktion | FDP-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 16.09.2009 | 20.07.2014 | von 16.09.2009 bis 20.07.2014 |
Hauptausschuss | FDP-Fraktion | FDP-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 16.09.2009 | 20.07.2014 | von 16.09.2009 bis 20.07.2014 |
Verbandsversammlung des Stadtentwicklungsverbands Ulm/Neu-Ulm | FDP-Fraktion | FDP-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 16.09.2009 | 20.07.2014 | von 16.09.2009 bis 20.07.2014 |
Betriebsausschuss Alten- und Pflegeheim Wiblingen | FDP-Fraktion | FDP-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.06.2010 | 20.07.2014 | von 23.06.2010 bis 20.07.2014 |
Betriebsausschuss Entsorgung | FDP-Fraktion | FDP-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.06.2010 | 20.07.2014 | von 23.06.2010 bis 20.07.2014 |
Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt | FDP-Fraktion | FDP-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.06.2010 | 20.07.2014 | von 23.06.2010 bis 20.07.2014 |
Ausschuss zur Vorberatung des Jahresabschlusses der Stadt Ulm | FDP-Fraktion | FDP-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.09.2014 | 21.07.2019 | von 24.09.2014 bis 21.07.2019 |
Betriebsausschuss Alten- und Pflegeheim Wiblingen | FDP-Fraktion | FDP-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.09.2014 | 31.12.2018 | von 24.09.2014 bis 31.12.2018 |
Betriebsausschuss Entsorgung | FDP-Fraktion | FDP-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.09.2014 | 21.07.2019 | von 24.09.2014 bis 21.07.2019 |
Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt | FDP-Fraktion | FDP-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.09.2014 | 21.07.2019 | von 24.09.2014 bis 21.07.2019 |
Hauptausschuss | FDP-Fraktion | FDP-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.09.2014 | 21.07.2019 | von 24.09.2014 bis 21.07.2019 |
RPG-West (AG-West) | FDP-Fraktion | FDP-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.09.2014 | 21.07.2019 | von 24.09.2014 bis 21.07.2019 |
Steuerungsgruppe Teilhabe Ulm (früher GPV) | FDP-Fraktion | FDP-Fraktion Vertreter/in des Ulmer Gemeinderats | Vertreter/in des Ulmer Gemeinderats | 24.09.2014 | 21.07.2019 | von 24.09.2014 bis 21.07.2019 |
Verbandsversammlung des Stadtentwicklungsverbands Ulm/Neu-Ulm | FDP-Fraktion | FDP-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.09.2014 | 21.07.2019 | von 24.09.2014 bis 21.07.2019 |
Aufsichtsrat der Ulmer Parkbetriebs-Gesellschaft mbH | FDP-Fraktion | FDP-Fraktion Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | 18.09.2019 | 17.07.2024 | von 18.09.2019 bis 17.07.2024 |
Ausschuss zur Vorberatung des Jahresabschlusses der Stadt Ulm | FDP-Fraktion | FDP-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2019 | 01.11.2022 | von 18.09.2019 bis 01.11.2022 |
Betriebsausschuss Entsorgung | FDP-Fraktion | FDP-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2019 | 17.07.2024 | von 18.09.2019 bis 17.07.2024 |
Innovationsausschuss | FDP-Fraktion | FDP-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2019 | 17.07.2024 | von 18.09.2019 bis 17.07.2024 |
Umlegungsausschuss | FDP-Fraktion | FDP-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2019 | 17.07.2024 | von 18.09.2019 bis 17.07.2024 |
Fachbereichsausschuss Kultur | FDP-Fraktion | FDP-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 19.09.2019 | 17.07.2024 | von 19.09.2019 bis 17.07.2024 |
Hauptausschuss | FDP-Fraktion | FDP-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 19.09.2019 | 17.07.2024 | von 19.09.2019 bis 17.07.2024 |
Fachbereichsausschuss Bildung und Soziales | FDP-Fraktion | FDP-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 20.09.2019 | 17.07.2024 | von 20.09.2019 bis 17.07.2024 |
Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt | FDP-Fraktion | FDP-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 20.09.2019 | 17.07.2024 | von 20.09.2019 bis 17.07.2024 |
Ausschuss zur Vorberatung des Jahresabschlusses der Stadt Ulm | FDP-Fraktion | FDP-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.11.2022 | 17.07.2024 | von 01.11.2022 bis 17.07.2024 |
Dialogforum für Soziales | FDP-Fraktion | FDP-Fraktion Vertreter/in des Ulmer Gemeinderats | Vertreter/in des Ulmer Gemeinderats | 01.11.2022 | 17.07.2024 | von 01.11.2022 bis 17.07.2024 |
Spielplatzkommission | FDP-Fraktion | FDP-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.11.2022 | 17.07.2024 | von 01.11.2022 bis 17.07.2024 |
Steuerungsgruppe Teilhabe Ulm (früher GPV) | FDP-Fraktion | FDP-Fraktion Vertreter/in des Ulmer Gemeinderats | Vertreter/in des Ulmer Gemeinderats | 01.11.2022 | 17.07.2024 | von 01.11.2022 bis 17.07.2024 |
FDP |
Spielplatzkommission | FDP-Fraktion | FDP-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2019 | 01.11.2022 | von 18.09.2019 bis 01.11.2022 |
Fraktionsvorsitz |
FDP | FDP-Fraktion | FDP-Fraktion Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 16.09.2022 | 17.07.2024 | von 16.09.2022 bis 17.07.2024 |
|
RPG-Mitte/Ost | FDP-Fraktion | FDP-Fraktion Vertreter/in des Ulmer Gemeinderats | Vertreter/in des Ulmer Gemeinderats | | 20.07.2014 | bis 20.07.2014 |