GRÜNE-Fraktion |
Innovationsausschuss | GRÜNE-Fraktion | GRÜNE-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | |
Gemeinderat | GRÜNE-Fraktion | GRÜNE-Fraktion Stadtrat | Stadtrat | | | |
Vertretung des Ulmer Gemeinderats |
Aufsichtsrat der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH | GRÜNE-Fraktion | GRÜNE-Fraktion Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | | | |
Aufsichtsrat der Donau-Iller-Nahverkehrsverbund GmbH | GRÜNE-Fraktion | GRÜNE-Fraktion Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | 24.09.2014 | | von 24.09.2014 |
Aufsichtsrat der Fernwärme Ulm GmbH | GRÜNE-Fraktion | GRÜNE-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.09.2014 | | von 24.09.2014 |
GRÜNE-Fraktion |
Ausschuss zur Vorberatung des Jahresabschlusses der Stadt Ulm | GRÜNE-Fraktion | GRÜNE-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.09.2014 | | von 24.09.2014 |
Betriebsausschuss Alten- und Pflegeheim Wiblingen | GRÜNE-Fraktion | GRÜNE-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.09.2014 | 31.12.2018 | von 24.09.2014 bis 31.12.2018 |
Betriebsausschuss Entsorgung | GRÜNE-Fraktion | GRÜNE-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.09.2014 | | von 24.09.2014 |
Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt | GRÜNE-Fraktion | GRÜNE-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.09.2014 | | von 24.09.2014 |
Hauptausschuss | GRÜNE-Fraktion | GRÜNE-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.09.2014 | 11.10.2017 | von 24.09.2014 bis 11.10.2017 |
Vertretung des Ulmer Gemeinderats |
Nachbarschaftsverband Ulm | GRÜNE-Fraktion | GRÜNE-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.09.2014 | | von 24.09.2014 |
GRÜNE-Fraktion |
RPG-Wiblingen | GRÜNE-Fraktion | GRÜNE-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.09.2014 | 18.07.2018 | von 24.09.2014 bis 18.07.2018 |
Umlegungsausschuss | GRÜNE-Fraktion | GRÜNE-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.09.2014 | | von 24.09.2014 |
Verbandsversammlung des Stadtentwicklungsverbands Ulm/Neu-Ulm | GRÜNE-Fraktion | GRÜNE-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.09.2014 | | von 24.09.2014 |
Hauptausschuss | GRÜNE-Fraktion | GRÜNE-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 11.10.2017 | | von 11.10.2017 |
Jugendhilfeausschuss | GRÜNE-Fraktion | GRÜNE-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.07.2018 | | von 18.07.2018 |
RPG-Eselsberg | GRÜNE-Fraktion | GRÜNE-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.07.2018 | | von 18.07.2018 |
stellv. Fraktionssprecher/in |
GRÜNE-Fraktion | GRÜNE-Fraktion | GRÜNE-Fraktion Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | | |