CDU/UfA-Fraktion |
Aufsichtsrat der Donaubüro gGmbH | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | 18.09.2019 | 17.07.2024 | von 18.09.2019 bis 17.07.2024 |
Aufsichtsrat der Sanierungstreuhand Ulm GmbH | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | 18.09.2019 | 17.07.2024 | von 18.09.2019 bis 17.07.2024 |
Vertretung des Ulmer Gemeinderats |
Aufsichtsrat der Ulm-Messe GmbH | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | 08.12.1999 | 17.09.2019 | von 08.12.1999 bis 17.09.2019 |
Aufsichtsrat der Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | 20.03.2002 | 20.07.2014 | von 20.03.2002 bis 20.07.2014 |
Aufsichtsrat der Ulmer Parkbetriebs-Gesellschaft mbH | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | 16.09.2009 | 17.09.2019 | von 16.09.2009 bis 17.09.2019 |
CDU/UfA-Fraktion |
Aufsichtsrat der Ulmer Parkbetriebs-Gesellschaft mbH | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | 18.09.2019 | 17.07.2024 | von 18.09.2019 bis 17.07.2024 |
Vertretung des Ulmer Gemeinderats |
Aufsichtsrat der Ulmer Wohnungs- und Siedlungs GmbH | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | 16.09.2009 | 18.09.2019 | von 16.09.2009 bis 18.09.2019 |
CDU/UfA-Fraktion |
Aufsichtsrat der Ulmer Wohnungs- und Siedlungs GmbH | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | 19.09.2019 | 17.07.2024 | von 19.09.2019 bis 17.07.2024 |
CDU-Fraktion |
Ausschuss zur Vorberatung des Jahresabschlusses der Stadt Ulm | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.09.2004 | 20.07.2014 | von 01.09.2004 bis 20.07.2014 |
Ausschuss zur Vorberatung des Jahresabschlusses der Stadt Ulm | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.09.2014 | 21.07.2019 | von 24.09.2014 bis 21.07.2019 |
CDU/UfA-Fraktion |
Ausschuss zur Vorberatung des Jahresabschlusses der Stadt Ulm | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2019 | 17.07.2024 | von 18.09.2019 bis 17.07.2024 |
CDU-Fraktion |
Betriebsausschuss Alten- und Pflegeheim Wiblingen | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 08.12.1999 | 20.07.2014 | von 08.12.1999 bis 20.07.2014 |
Betriebsausschuss Alten- und Pflegeheim Wiblingen | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.09.2014 | 31.12.2018 | von 24.09.2014 bis 31.12.2018 |
Betriebsausschuss Entsorgung | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.06.2010 | 20.07.2014 | von 23.06.2010 bis 20.07.2014 |
Betriebsausschuss Entsorgung | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.09.2014 | 21.07.2019 | von 24.09.2014 bis 21.07.2019 |
CDU/UfA-Fraktion |
Betriebsausschuss Entsorgung | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2019 | 17.07.2024 | von 18.09.2019 bis 17.07.2024 |
Fraktionsmitglieder |
CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 08.12.1999 | 17.07.2024 | von 08.12.1999 bis 17.07.2024 |
CDU-Fraktion |
Dialogforum für Soziales | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion Vertreter/in des Ulmer Gemeinderats | Vertreter/in des Ulmer Gemeinderats | 16.09.2009 | 21.07.2019 | von 16.09.2009 bis 21.07.2019 |
CDU/UfA-Fraktion |
Dialogforum für Soziales | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion Vertreter/in des Ulmer Gemeinderats | Vertreter/in des Ulmer Gemeinderats | 18.09.2019 | 17.07.2024 | von 18.09.2019 bis 17.07.2024 |
|
Dialogforum für Soziales | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.09.2004 | 17.07.2009 | von 01.09.2004 bis 17.07.2009 |
CDU-Fraktion |
Fachbereichsausschuss Bildung und Soziales | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | 20.07.2014 | bis 20.07.2014 |
Fachbereichsausschuss Bildung und Soziales | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.09.2014 | 21.07.2019 | von 24.09.2014 bis 21.07.2019 |
CDU/UfA-Fraktion |
Fachbereichsausschuss Bildung und Soziales | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 20.09.2019 | 17.07.2024 | von 20.09.2019 bis 17.07.2024 |
|
Fachbereichsausschuss Jugend, Familie und Soziales | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 08.12.1999 | 31.07.2006 | von 08.12.1999 bis 31.07.2006 |
CDU-Fraktion |
Fachbereichsausschuss Kultur | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 23.06.2010 | bis 23.06.2010 |
Fachbereichsausschuss Kultur | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.06.2010 | 20.07.2014 | von 23.06.2010 bis 20.07.2014 |
CDU/UfA-Fraktion |
Fachbereichsausschuss Kultur | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 19.09.2019 | 17.07.2024 | von 19.09.2019 bis 17.07.2024 |
|
Fachbereichsausschuss Kultur, Bildung, Sport und Freizeit | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 08.12.1999 | 31.07.2006 | von 08.12.1999 bis 31.07.2006 |
CDU-Fraktion |
Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.06.2010 | 20.07.2014 | von 23.06.2010 bis 20.07.2014 |
Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.09.2014 | 21.07.2019 | von 24.09.2014 bis 21.07.2019 |
CDU/UfA-Fraktion |
Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 20.09.2019 | 17.07.2024 | von 20.09.2019 bis 17.07.2024 |
ordentliches Mitglied |
Frauenforum | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.09.2019 | 17.07.2024 | von 18.09.2019 bis 17.07.2024 |
CDU-Fraktion |
Frauenforum | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.09.2014 | 21.07.2019 | von 24.09.2014 bis 21.07.2019 |
CDU/UfA-Fraktion |
Gemeinderat | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion Stadträtin | Stadträtin | 08.12.1999 | 17.07.2024 | von 08.12.1999 bis 17.07.2024 |
CDU-Fraktion |
Hauptausschuss | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | 20.07.2014 | bis 20.07.2014 |
Hauptausschuss | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.09.2014 | 21.07.2019 | von 24.09.2014 bis 21.07.2019 |
CDU/UfA-Fraktion |
Hauptausschuss | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 19.09.2019 | 17.07.2024 | von 19.09.2019 bis 17.07.2024 |
CDU-Fraktion |
Inklusionsbeirat | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion Vertreter/in des Ulmer Gemeinderats | Vertreter/in des Ulmer Gemeinderats | 16.09.2009 | 21.07.2019 | von 16.09.2009 bis 21.07.2019 |
CDU/UfA-Fraktion |
Inklusionsbeirat | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion Vertreter/in des Ulmer Gemeinderats | Vertreter/in des Ulmer Gemeinderats | 18.09.2019 | 17.07.2024 | von 18.09.2019 bis 17.07.2024 |
CDU-Fraktion |
Innovationsausschuss | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 21.07.2019 | bis 21.07.2019 |
CDU/UfA-Fraktion |
Innovationsausschuss | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2019 | 17.07.2024 | von 18.09.2019 bis 17.07.2024 |
Vertretung des Ulmer Gemeinderats |
Internationaler Ausschuss | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 08.12.1999 | 20.07.2014 | von 08.12.1999 bis 20.07.2014 |
Internationaler Ausschuss | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.09.2014 | 21.07.2019 | von 24.09.2014 bis 21.07.2019 |
Internationaler Ausschuss | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2019 | 17.07.2024 | von 18.09.2019 bis 17.07.2024 |
Jugendhilfeausschuss | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 08.12.1999 | 20.07.2014 | von 08.12.1999 bis 20.07.2014 |
CDU-Fraktion |
Jugendhilfeausschuss | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.09.2014 | 21.07.2019 | von 24.09.2014 bis 21.07.2019 |
CDU/UfA-Fraktion |
Jugendhilfeausschuss | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2019 | 17.07.2024 | von 18.09.2019 bis 17.07.2024 |
2. stellv. Ortsvorsteher/in |
Ortschaftsrat für Gögglingen und Donaustetten | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion Ortschaftsrat/-rätin | Ortschaftsrat/-rätin | 22.07.2019 | 17.07.2024 | von 22.07.2019 bis 17.07.2024 |
Ortschaftsrat/Ortschaftsrätin |
Ortschaftsrat für Gögglingen und Donaustetten | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion Ortschaftsrat/-rätin | Ortschaftsrat/-rätin | 08.12.1999 | 25.07.2019 | von 08.12.1999 bis 25.07.2019 |
|
RPG-Eselsberg | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion Vertreter/in des Ulmer Gemeinderats | Vertreter/in des Ulmer Gemeinderats | | 20.07.2014 | bis 20.07.2014 |
ordentliches Mitglied |
RPG-Mitte/Ost | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.09.2019 | 17.07.2024 | von 18.09.2019 bis 17.07.2024 |
CDU-Fraktion |
Spielplatzkommission | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.09.2004 | 21.07.2019 | von 01.09.2004 bis 21.07.2019 |
CDU/UfA-Fraktion |
Spielplatzkommission | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.09.2019 | 17.07.2024 | von 18.09.2019 bis 17.07.2024 |
CDU-Fraktion |
Umlegungsausschuss | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.06.2010 | 20.07.2014 | von 23.06.2010 bis 20.07.2014 |
Umlegungsausschuss | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.09.2014 | 21.07.2019 | von 24.09.2014 bis 21.07.2019 |
CDU/UfA-Fraktion |
Umlegungsausschuss | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2019 | 17.07.2024 | von 18.09.2019 bis 17.07.2024 |
Stadt Ulm |
Verbandsversammlung des Stadtentwicklungsverbands Ulm/Neu-Ulm | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.09.2023 | 17.07.2024 | von 01.09.2023 bis 17.07.2024 |
CDU-Fraktion |
Verbandsversammlung des Stadtentwicklungsverbands Ulm/Neu-Ulm | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 08.12.1999 | 20.07.2014 | von 08.12.1999 bis 20.07.2014 |
Verbandsversammlung des Stadtentwicklungsverbands Ulm/Neu-Ulm | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.09.2014 | 21.07.2019 | von 24.09.2014 bis 21.07.2019 |