GRÜNE-Fraktion |
Hauptausschuss | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 20.07.2014 | bis 20.07.2014 | |
Innovationsausschuss | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 21.06.2018 | bis 21.06.2018 | |
Vertretung des Ulmer Gemeinderats |
Aufsichtsrat der Sanierungstreuhand Ulm GmbH | GRÜNE | GRÜNE Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | 08.12.1999 | 14.12.2011 | von 08.12.1999 bis 14.12.2011 | |
GRÜNE-Fraktion |
Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 08.12.1999 | 20.07.2014 | von 08.12.1999 bis 20.07.2014 | |
Gemeinderat | GRÜNE | GRÜNE Stadträtin | Stadträtin | 08.12.1999 | 21.06.2018 | von 08.12.1999 bis 21.06.2018 | |
Spielplatzkommission | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 08.12.1999 | 20.07.2014 | von 08.12.1999 bis 20.07.2014 | |
Verbandsversammlung des Stadtentwicklungsverbands Ulm/Neu-Ulm | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 08.12.1999 | 20.07.2014 | von 08.12.1999 bis 20.07.2014 | |
Ausschuss zur Vorberatung des Jahresabschlusses der Stadt Ulm | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.09.2004 | 20.07.2014 | von 01.09.2004 bis 20.07.2014 | |
Vertretung des Ulmer Gemeinderats |
Nachbarschaftsverband Ulm | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.09.2004 | 20.07.2014 | von 01.09.2004 bis 20.07.2014 | |
Aufsichtsrat der Ulmer Parkbetriebs-Gesellschaft mbH | GRÜNE | GRÜNE Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | 25.03.2009 | 14.12.2011 | von 25.03.2009 bis 14.12.2011 | |
GRÜNE-Fraktion |
Umlegungsausschuss | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 16.09.2009 | 20.07.2014 | von 16.09.2009 bis 20.07.2014 | |
Betriebsausschuss Alten- und Pflegeheim Wiblingen | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.06.2010 | 20.07.2014 | von 23.06.2010 bis 20.07.2014 | |
Betriebsausschuss Entsorgung | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.06.2010 | 20.07.2014 | von 23.06.2010 bis 20.07.2014 | |
Fachbereichsausschuss Bildung und Soziales | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.06.2010 | 20.07.2014 | von 23.06.2010 bis 20.07.2014 | |
Fachbereichsausschuss Kultur | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.06.2010 | 20.07.2014 | von 23.06.2010 bis 20.07.2014 | |
Vertretung des Ulmer Gemeinderats |
Aufsichtsrat der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH | GRÜNE | GRÜNE Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | 23.09.2014 | 21.06.2018 | von 23.09.2014 bis 21.06.2018 | |
Aufsichtsrat der Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH | GRÜNE | GRÜNE Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | 24.09.2014 | 21.06.2018 | von 24.09.2014 bis 21.06.2018 | |
Aufsichtsrat der Ulmer Parkbetriebs-Gesellschaft mbH | GRÜNE | GRÜNE Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | 24.09.2014 | 21.06.2018 | von 24.09.2014 bis 21.06.2018 | |
GRÜNE-Fraktion |
Ausschuss zur Vorberatung des Jahresabschlusses der Stadt Ulm | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.09.2014 | 21.06.2018 | von 24.09.2014 bis 21.06.2018 | |
Betriebsausschuss Alten- und Pflegeheim Wiblingen | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.09.2014 | 21.06.2018 | von 24.09.2014 bis 21.06.2018 | |
Betriebsausschuss Entsorgung | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.09.2014 | 21.06.2018 | von 24.09.2014 bis 21.06.2018 | |
Fachbereichsausschuss Bildung und Soziales | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.09.2014 | 21.06.2018 | von 24.09.2014 bis 21.06.2018 | |
Fachbereichsausschuss Kultur | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.09.2014 | 21.06.2018 | von 24.09.2014 bis 21.06.2018 | |
Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.09.2014 | 21.06.2018 | von 24.09.2014 bis 21.06.2018 | |
Hauptausschuss | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.09.2014 | 21.06.2018 | von 24.09.2014 bis 21.06.2018 | |
Inklusionsbeirat | GRÜNE | GRÜNE Vertreter/in des Ulmer Gemeinderats | Vertreter/in des Ulmer Gemeinderats | 24.09.2014 | 30.09.2015 | von 24.09.2014 bis 30.09.2015 | |
RPG-Eselsberg | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.09.2014 | 21.06.2018 | von 24.09.2014 bis 21.06.2018 | |
Umlegungsausschuss | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.09.2014 | 21.06.2018 | von 24.09.2014 bis 21.06.2018 | |
Verbandsversammlung des Stadtentwicklungsverbands Ulm/Neu-Ulm | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.09.2014 | 11.10.2017 | von 24.09.2014 bis 11.10.2017 | |
Nachbarschaftsverband Ulm | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 11.10.2017 | 21.06.2018 | von 11.10.2017 bis 21.06.2018 | |
Verbandsversammlung des Stadtentwicklungsverbands Ulm/Neu-Ulm | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 11.10.2017 | 21.06.2018 | von 11.10.2017 bis 21.06.2018 | |
CDU-Fraktion |
Innovationsausschuss | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 22.06.2018 | 21.06.2018 | von 22.06.2018 bis 21.06.2018 | CDU | CDU |
Fraktionsmitglieder |
GRÜNE-Fraktion | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 08.12.1999 | 21.06.2018 | von 08.12.1999 bis 21.06.2018 | |
|
RPG-Eselsberg | GRÜNE | GRÜNE Vertreter/in des Ulmer Gemeinderats | Vertreter/in des Ulmer Gemeinderats | | 20.07.2014 | bis 20.07.2014 | |
Fachbereichsausschuss Jugend, Familie und Soziales | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 08.12.1999 | 31.07.2006 | von 08.12.1999 bis 31.07.2006 | |
Fachbereichsausschuss Kultur, Bildung, Sport und Freizeit | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 08.12.1999 | 31.07.2006 | von 08.12.1999 bis 31.07.2006 | |