Vertretung des Ulmer Gemeinderats |
Internationaler Ausschuss | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2019 | 15.12.2021 | von 18.09.2019 bis 15.12.2021 |
FWG-Fraktion |
Gemeinderat | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion Stadtrat | Stadtrat | 22.07.2019 | 15.12.2021 | von 22.07.2019 bis 15.12.2021 |
Aufsichtsrat der Projektentwicklungsgesellschaft Ulm mbH | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | 18.09.2019 | 15.12.2021 | von 18.09.2019 bis 15.12.2021 |
Aufsichtsrat der Sanierungstreuhand Ulm GmbH | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | 18.09.2019 | 15.12.2021 | von 18.09.2019 bis 15.12.2021 |
Aufsichtsrat der Ulmer Wohnungs- und Siedlungs GmbH | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | 18.09.2019 | 15.12.2021 | von 18.09.2019 bis 15.12.2021 |
Ausschuss zur Vorberatung des Jahresabschlusses der Stadt Ulm | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2019 | 15.12.2021 | von 18.09.2019 bis 15.12.2021 |
Betriebsausschuss Entsorgung | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2019 | 15.12.2021 | von 18.09.2019 bis 15.12.2021 |
Innovationsausschuss | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.09.2019 | 15.12.2021 | von 18.09.2019 bis 15.12.2021 |
Umlegungsausschuss | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2019 | 15.12.2021 | von 18.09.2019 bis 15.12.2021 |
Fachbereichsausschuss Kultur | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 19.09.2019 | 15.12.2021 | von 19.09.2019 bis 15.12.2021 |
Hauptausschuss | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 19.09.2019 | 15.12.2021 | von 19.09.2019 bis 15.12.2021 |
Fachbereichsausschuss Bildung und Soziales | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 20.09.2019 | 15.12.2021 | von 20.09.2019 bis 15.12.2021 |
Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 20.09.2019 | 15.12.2021 | von 20.09.2019 bis 15.12.2021 |
Fraktionsmitglieder |
FWG-Fraktion | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 21.07.2019 | 15.12.2021 | von 21.07.2019 bis 15.12.2021 |