Stellv. Mitglieder |
Ausschuss zur Vorberatung des Jahresabschlusses der Stadt Ulm | GRÜNE | GRÜNE Stadtrat | Stadtrat | 01.09.2004 | 20.07.2009 | von 01.09.2004 bis 20.07.2009 |
Betriebsausschuss Entsorgung | GRÜNE | GRÜNE Stadtrat | Stadtrat | 01.09.2004 | 20.07.2009 | von 01.09.2004 bis 20.07.2009 |
|
Dialogforum für Soziales | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 25.03.2009 | 17.07.2009 | von 25.03.2009 bis 17.07.2009 |
FWG-Fraktion |
Fachbereichsausschuss Bildung und Soziales | GRÜNE | GRÜNE Stadtrat | Stadtrat | | 20.07.2009 | bis 20.07.2009 |
|
Fachbereichsausschuss Jugend, Familie und Soziales | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.09.2004 | 31.07.2006 | von 01.09.2004 bis 31.07.2006 |
FWG-Fraktion |
Fachbereichsausschuss Kultur | GRÜNE | GRÜNE Stadtrat | Stadtrat | | 20.07.2009 | bis 20.07.2009 |
|
Fachbereichsausschuss Kultur, Bildung, Sport und Freizeit | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.09.2004 | 31.07.2006 | von 01.09.2004 bis 31.07.2006 |
Stellv. Mitglieder |
Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt | GRÜNE | GRÜNE Stadtrat | Stadtrat | 01.09.2004 | 20.07.2009 | von 01.09.2004 bis 20.07.2009 |
FWG-Fraktion |
Gemeinderat | GRÜNE | GRÜNE Stadtrat | Stadtrat | 01.09.2004 | 19.07.2009 | von 01.09.2004 bis 19.07.2009 |
|
GRÜNE-Fraktion | GRÜNE | GRÜNE stellv. Fraktionsprecher/in | stellv. Fraktionsprecher/in | 01.09.2004 | 20.07.2009 | von 01.09.2004 bis 20.07.2009 |
Stellv. Mitglieder |
Hauptausschuss | GRÜNE | GRÜNE Stadtrat | Stadtrat | 01.09.2004 | 20.07.2009 | von 01.09.2004 bis 20.07.2009 |
|
Steuerungsgruppe Teilhabe Ulm (früher GPV) | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.09.2004 | 20.07.2009 | von 01.09.2004 bis 20.07.2009 |
Verbandsversammlung des Stadtentwicklungsverbands Ulm/Neu-Ulm | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.11.2005 | 20.07.2009 | von 23.11.2005 bis 20.07.2009 |