Vertretung des Ulmer Gemeinderats |
Internationaler Ausschuss | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 14.06.2011 | bis 14.06.2011 |
GRÜNE-Fraktion |
Gemeinderat | GRÜNE | GRÜNE Stadtrat | Stadtrat | 20.07.2009 | 14.06.2011 | von 20.07.2009 bis 14.06.2011 |
Vertretung des Ulmer Gemeinderats |
Aufsichtsrat der Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH | GRÜNE | GRÜNE Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | 16.09.2009 | 14.06.2011 | von 16.09.2009 bis 14.06.2011 |
GRÜNE-Fraktion |
Ausschuss zur Vorberatung des Jahresabschlusses der Stadt Ulm | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 16.09.2009 | 14.06.2011 | von 16.09.2009 bis 14.06.2011 |
Betriebsausschuss Alten- und Pflegeheim Wiblingen | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 16.09.2009 | 14.06.2011 | von 16.09.2009 bis 14.06.2011 |
Fachbereichsausschuss Bildung und Soziales | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 16.09.2009 | 14.06.2011 | von 16.09.2009 bis 14.06.2011 |
Fachbereichsausschuss Kultur | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 16.09.2009 | 14.06.2011 | von 16.09.2009 bis 14.06.2011 |
Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 16.09.2009 | 14.06.2011 | von 16.09.2009 bis 14.06.2011 |
Vertretung des Ulmer Gemeinderats |
Jugendhilfeausschuss | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 16.09.2009 | 14.06.2011 | von 16.09.2009 bis 14.06.2011 |
Schulbeirat | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 16.09.2009 | 14.06.2011 | von 16.09.2009 bis 14.06.2011 |
GRÜNE-Fraktion |
Verbandsversammlung des Stadtentwicklungsverbands Ulm/Neu-Ulm | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 16.09.2009 | 14.06.2011 | von 16.09.2009 bis 14.06.2011 |
Betriebsausschuss Entsorgung | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.06.2010 | 14.06.2011 | von 23.06.2010 bis 14.06.2011 |
Hauptausschuss | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.06.2010 | 14.06.2011 | von 23.06.2010 bis 14.06.2011 |
Umlegungsausschuss | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.06.2010 | 14.06.2011 | von 23.06.2010 bis 14.06.2011 |
stellv. Fraktionssprecher/in |
GRÜNE-Fraktion | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 20.07.2009 | 14.06.2011 | von 20.07.2009 bis 14.06.2011 |