Vorsitzender |
Oberbürgermeister Gunter Czisch | | Vorsitzender | Vorsitzender | 01.03.2016 | | von 01.03.2016 |
1. Stellvertreter |
Bürgermeister Tim von Winning | | Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | 08.06.2015 | | von 08.06.2015 |
2. Stellvertreter |
Erster Bürgermeister Martin Bendel | | Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | 01.07.2016 | | von 01.07.2016 |
Vertretung des Ulmer Gemeinderats |
Stadträtin Katja Adler | SPD | SPD Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | 17.09.2014 | 17.07.2019 | von 17.09.2014 bis 17.07.2019 |
Stadtrat Erwin Böck | FWG | FWG Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | | 14.07.2019 | bis 14.07.2019 |
Stadtrat Dr. Rüdiger Reck | FWG | FWG Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | | 14.07.2019 | bis 14.07.2019 |
Stadträtin Dr. Karin Graf | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | | | |
Stadtrat Siegfried Keppler | CDU | CDU Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | | 14.07.2019 | bis 14.07.2019 |
Stadtrat Dr. Richard Böker | GRÜNE-Fraktion | GRÜNE-Fraktion Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | | | |
Stadträtin Lena Christin Schwelling | GRÜNE-Fraktion | GRÜNE-Fraktion Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | 01.04.2017 | | von 01.04.2017 |
Stadträtin Annette Weinreich | GRÜNE-Fraktion | GRÜNE-Fraktion Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | | 31.03.2017 | bis 31.03.2017 |
Stadträtin Dr. Brigitte Dahlbender | SPD | SPD Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | 17.09.2014 | 17.07.2019 | von 17.09.2014 bis 17.07.2019 |
Stadträtin Rose Goller-Nieberle | FDP | FDP Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | 24.09.2014 | | von 24.09.2014 |
Stadtrat Uwe Peiker | parteilos | parteilos Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | 24.09.2014 | 14.07.2019 | von 24.09.2014 bis 14.07.2019 |
Vertretung der Verwaltung |
Volker Jescheck | | Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | 01.10.2014 | 01.11.2018 | von 01.10.2014 bis 01.11.2018 |
Ulrich Soldner | | Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | 01.10.2014 | | von 01.10.2014 |