Vorsitzender |
Oberbürgermeister Martin Ansbacher | | Vorsitzender | Vorsitzender | 01.03.2024 | | von 01.03.2024 |
Oberbürgermeister Gunter Czisch | | Vorsitzender | Vorsitzender | | 29.02.2024 | bis 29.02.2024 |
stellv. Vorsitz |
Erster Bürgermeister Martin Bendel | | Stellv. Vorsitzende/-r | Stellv. Vorsitzende/-r | | | |
Bürgermeisterin Iris Mann | | Stellv. Vorsitzende/-r | Stellv. Vorsitzende/-r | | | |
Bürgermeister Tim von Winning | | Stellv. Vorsitzende/-r | Stellv. Vorsitzende/-r | | | |
GRÜNE-Fraktion |
Stadtrat Dr. Richard Böker | GRÜNE-Fraktion | GRÜNE-Fraktion Stadtrat | Stadtrat | | | |
Stadträtin Julia Drozd | GRÜNE-Fraktion | GRÜNE-Fraktion Stadträtin | Stadträtin | 14.07.2021 | 21.07.2024 | von 14.07.2021 bis 21.07.2024 |
Stadträtin Julia Emmerich-Mies | GRÜNE-Fraktion | GRÜNE-Fraktion Stadträtin | Stadträtin | | | |
Stadtrat Michael Joukov-Schwelling | GRÜNE-Fraktion | GRÜNE-Fraktion Stadtrat | Stadtrat | | 14.07.2021 | bis 14.07.2021 |
Stadtrat Ulrich Metzger | GRÜNE-Fraktion | GRÜNE-Fraktion Stadtrat | Stadtrat | | | |
Stadträtin Denise Elisa Niggemeier | GRÜNE-Fraktion | GRÜNE-Fraktion Stadträtin | Stadträtin | | 17.07.2024 | bis 17.07.2024 |
Stadtrat Samuel Rettig | GRÜNE-Fraktion | GRÜNE-Fraktion Stadtrat | Stadtrat | 22.07.2024 | | von 22.07.2024 |
Stadträtin Elke Reuther | GRÜNE-Fraktion | GRÜNE-Fraktion Stadträtin | Stadträtin | 14.10.2020 | 17.07.2024 | von 14.10.2020 bis 17.07.2024 |
Stadträtin Sigrid Räkel-Rehner | GRÜNE-Fraktion | GRÜNE-Fraktion Stadträtin | Stadträtin | | | |
Ortschaftsrätin Yvonne Schefler | GRÜNE-Fraktion | GRÜNE-Fraktion Stadträtin | Stadträtin | 22.07.2024 | | von 22.07.2024 |
Stadträtin Doris Schiele | GRÜNE-Fraktion | GRÜNE-Fraktion Stadträtin | Stadträtin | | 17.07.2024 | bis 17.07.2024 |
Stadträtin Lena Christin Schwelling | GRÜNE-Fraktion | GRÜNE-Fraktion Stadträtin | Stadträtin | | | |
Stadträtin Yelizaveta Strelkowa | GRÜNE-Fraktion | GRÜNE-Fraktion Stadträtin | Stadträtin | 22.07.2024 | | von 22.07.2024 |
Stadträtin Clarissa Teuber | GRÜNE-Fraktion | GRÜNE-Fraktion Stadträtin | Stadträtin | | 30.09.2020 | bis 30.09.2020 |
Stadträtin Annette Weinreich | GRÜNE-Fraktion | GRÜNE-Fraktion Stadträtin | Stadträtin | | 17.07.2024 | bis 17.07.2024 |
Stadträtin Banu Cengiz Öner | GRÜNE-Fraktion | GRÜNE-Fraktion Stadträtin | Stadträtin | | | |
FWG-Fraktion |
Stadtrat Leo Baumholzer | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion Stadtrat | Stadtrat | 22.07.2024 | | von 22.07.2024 |
Stadtrat Oliver Bumann | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion Stadtrat | Stadtrat | 13.07.2022 | | von 13.07.2022 |
Stadtrat Gerhard Bühler | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion Stadtrat | Stadtrat | | 13.07.2022 | bis 13.07.2022 |
Stadtrat Reinhold Eichhorn | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion Stadtrat | Stadtrat | | | |
Stadtrat Karl Faßnacht | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion Stadtrat | Stadtrat | | 21.07.2024 | bis 21.07.2024 |
Stadträtin Dr. Gisela Kochs | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion Stadträtin | Stadträtin | | | |
Stadtrat Klaus Kopp | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion Stadtrat | Stadtrat | 15.12.2021 | | von 15.12.2021 |
Stadtrat Jürgen Kriechbaum | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion Stadtrat | Stadtrat | | 15.12.2021 | bis 15.12.2021 |
Stadtrat Reinhard Kuntz | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion Stadtrat | Stadtrat | | | |
Stadträtin Helga Malischewski | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion Stadträtin | Stadträtin | | 17.07.2024 | bis 17.07.2024 |
Stadtrat Norbert Nolle | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion Stadtrat | Stadtrat | | | |
Stadträtin Brigitte Ried | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion Stadträtin | Stadträtin | | 17.07.2024 | bis 17.07.2024 |
Stadtrat Timo Ried | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion Stadtrat | Stadtrat | | 17.07.2024 | bis 17.07.2024 |
Stadträtin Anngritt Scheuter | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion Stadträtin | Stadträtin | 22.07.2024 | | von 22.07.2024 |
Stadtrat Wolfgang Stittrich | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion Stadträtin | Stadträtin | | | |
CDU/UfA-Fraktion |
Stadträtin Dr. Karin Graf | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion Stadträtin | Stadträtin | | 17.07.2024 | bis 17.07.2024 |
Stadträtin Dr. Karin Hartmann | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion Stadträtin | Stadträtin | | | |
Stadtrat Dr. Thomas Kienle | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion Stadtrat | Stadtrat | | | |
Stadtrat Dr. Bernd Mattiesen | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion Stadtrat | Stadtrat | 22.07.2024 | | von 22.07.2024 |
Stadträtin Barbara Münch | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion Stadträtin | Stadträtin | | | |
Stadtrat Dr. Hans-Walter Roth | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion Stadtrat | Stadtrat | | | |
Stadträtin Brigitte Röder | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion Stadträtin | Stadträtin | 22.07.2024 | | von 22.07.2024 |
Stadtrat Wolfgang Schmauder | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion Stadtrat | Stadtrat | | 17.07.2024 | bis 17.07.2024 |
Stadtrat Mario Schneider | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion Stadtrat | Stadtrat | 22.07.2024 | | von 22.07.2024 |
Stadtrat Winfried Walter | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion Stadtrat | Stadtrat | | | |
Stadtrat Günter Zloch | CDU/UfA-Fraktion | CDU/UfA-Fraktion Stadtrat | Stadtrat | | 17.07.2024 | bis 17.07.2024 |
SPD-Fraktion |
Stadtrat Martin Ansbacher | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Stadtrat | Stadtrat | | 17.01.2024 | bis 17.01.2024 |
Stadträtin Dr. Dagmar Engels | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Stadträtin | Stadträtin | | 17.07.2024 | bis 17.07.2024 |
Stadtrat Georgios Giannopoulos | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Stadtrat | Stadtrat | 22.07.2024 | | von 22.07.2024 |
Stadträtin Eva-Maria Glathe-Braun | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Stadträtin | Stadträtin | | | |
Stadträtin Larissa Heusohn | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Stadträtin | Stadträtin | 22.07.2024 | | von 22.07.2024 |
Stadträtin Anja Hirschel | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Stadträtin | Stadträtin | | 17.07.2024 | bis 17.07.2024 |
Stadträtin Dorothee Kühne | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Stadträtin | Stadträtin | | | |
Stadtrat Martin Rivoir | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Stadtrat | Stadtrat | | | |
Stadträtin Ulrike Schanz | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Stadträtin | Stadträtin | 18.01.2024 | 17.07.2024 | von 18.01.2024 bis 17.07.2024 |
Stadtrat Dr. Haydar Süslü | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Stadtrat | Stadtrat | | | |
Stadträtin Heike Veile-Selig | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Stadträtin | Stadträtin | 22.07.2024 | | von 22.07.2024 |
kjt-Fraktion |
Stadträtin Annemarie Brückner | kjt-Fraktion | kjt-Fraktion Stadträtin | Stadträtin | 22.07.2024 | | von 22.07.2024 |
Stadtrat Bastian Thomas Röhm | kjt-Fraktion | kjt-Fraktion Stadtrat | Stadtrat | 22.07.2024 | | von 22.07.2024 |
Stadträtin Emilia Stella Schneider | kjt-Fraktion | kjt-Fraktion Stadträtin | Stadträtin | 22.07.2024 | | von 22.07.2024 |
FDP-Fraktion |
Stadtrat Erik Wischmann | FDP-Fraktion | FDP-Fraktion Stadtrat | Stadtrat | | 17.07.2024 | bis 17.07.2024 |
FDP |
Stadtrat Ralf Milde | FDP | FDP Stadtrat | Stadtrat | | | |
Stadträtin Katja Wörz | FDP | FDP Stadträtin | Stadträtin | 22.07.2024 | | von 22.07.2024 |
AfD |
Stadtrat Nicolas Brickenstein | AfD | AfD Stadtrat | Stadtrat | 22.07.2024 | | von 22.07.2024 |
Stadtrat Markus Mössle | AfD | AfD Stadtrat | Stadtrat | | 17.07.2024 | bis 17.07.2024 |
Stadtrat Daniel Rottmann | AfD | AfD Stadtrat | Stadtrat | 22.07.2024 | | von 22.07.2024 |
|
Susanne Knäuer | | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.02.2024 | 01.05.2024 | von 01.02.2024 bis 01.05.2024 |