Stadt Ulm |
Verbandsversammlung des Stadtentwicklungsverbands Ulm/Neu-Ulm | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion 1. stellvertretendes Mitglied | 1. stellvertretendes Mitglied | 01.09.2023 | 17.07.2024 | von 01.09.2023 bis 17.07.2024 |
Vertretung des Ulmer Gemeinderats |
Aufsichtsrat der Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | | 17.09.2019 | bis 17.09.2019 |
Internationaler Ausschuss | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.09.2019 | 17.07.2024 | von 18.09.2019 bis 17.07.2024 |
ordentliches Mitglied |
RPG-Böfingen | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.09.2019 | 17.07.2024 | von 18.09.2019 bis 17.07.2024 |
SPD-Fraktion |
Aufsichtsrat der Donaubüro gGmbH | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | | 17.09.2019 | bis 17.09.2019 |
Gemeinderat | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Stadträtin | Stadträtin | | 17.07.2024 | bis 17.07.2024 |
Aufsichtsrat der Donaubüro gGmbH | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | 18.09.2019 | 17.07.2024 | von 18.09.2019 bis 17.07.2024 |
Aufsichtsrat der Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | Aufsichtsrat/Aufsichtsrätin | 18.09.2019 | 17.07.2024 | von 18.09.2019 bis 17.07.2024 |
Ausschuss zur Vorberatung des Jahresabschlusses der Stadt Ulm | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2019 | 17.07.2024 | von 18.09.2019 bis 17.07.2024 |
Betriebsausschuss Entsorgung | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2019 | 17.07.2024 | von 18.09.2019 bis 17.07.2024 |
Innovationsausschuss | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2019 | 17.07.2024 | von 18.09.2019 bis 17.07.2024 |
Umlegungsausschuss | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.09.2019 | 17.07.2024 | von 18.09.2019 bis 17.07.2024 |
Fachbereichsausschuss Kultur | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 19.09.2019 | 17.01.2024 | von 19.09.2019 bis 17.01.2024 |
Hauptausschuss | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 19.09.2019 | 17.07.2024 | von 19.09.2019 bis 17.07.2024 |
Fachbereichsausschuss Bildung und Soziales | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 20.09.2019 | 17.07.2024 | von 20.09.2019 bis 17.07.2024 |
Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 20.09.2019 | 17.07.2024 | von 20.09.2019 bis 17.07.2024 |
Fachbereichsausschuss Kultur | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 17.01.2024 | 17.07.2024 | von 17.01.2024 bis 17.07.2024 |
stellv. Fraktionsvorsitz |
SPD-Fraktion | SPD | SPD Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | 15.01.2024 | bis 15.01.2024 |
Fraktionsmitglieder |
SPD-Fraktion | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | 17.07.2024 | bis 17.07.2024 |